Myslivecký spolek Rudíkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Rudíkov (48526916) je Spolek. Sídlí na adrese Palachova 230/1, 67401 Třebíč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Rudíkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Rudíkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Rudíkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48526916 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Rudíkov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palachova 230/1, Třebíč 67401, Česká republika | 4.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 125, Rudíkov 67505, Česká republika | 1.1.2014 - 4.12.2015 |
Předseda | Petr Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2023 |
Adresa | Palachova 230/1, 67401 Třebíč |
Místopředseda | Vojtěch Rambousek |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2023 |
Adresa | 75, 67505 Rudíkov |
Jednatel | Pavel Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2023 |
Adresa | 7, 67505 Hroznatín |
Finanční hospodář | Vladimír Mikyska |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2023 |
Adresa | 87, 67505 Rudíkov |
Myslivecký hospodář | Ing. Vojtěch Kašpar Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2023 |
Adresa | 156, 67505 Rudíkov |
Předseda | Petr Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 do 13.9.2023 |
Adresa | Palachova 230/1, 67401 Třebíč |
Místopředseda | Pavel Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 do 13.9.2023 |
Adresa | 24, 67505 Rudíkov |
Jednatel | Pavel Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 do 13.9.2023 |
Adresa | 7, 67505 Hroznatín |
Finanční hospodář | Josef Robotka |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 do 13.9.2023 |
Adresa | 146, 67505 Rudíkov |
Myslivecký hospodář | Ing. Vojtěch Kašpar Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 do 13.9.2023 |
Adresa | 156, 67505 Rudíkov |
Myslivecký hospodář | Ing. Vojtěch Kašpar Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 do 7.9.2023 |
Adresa | 156, 67505 Rudíkov |
Finanční hospodář | Josef Robotka |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 do 7.9.2023 |
Adresa | 146, 67505 Rudíkov |
Místopředseda | Pavel Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 do 7.9.2023 |
Adresa | 24, 67505 Rudíkov |
Jednatel | Pavel Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 do 7.9.2023 |
Adresa | 7, 67505 Hroznatín |
Předseda | Petr Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 do 7.9.2023 |
Adresa | Palachova 230/1, 67401 Třebíč |
IČO: | 48526916 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Rudíkov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Třebíč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 4. 1993 |
Sídlo: | Palachova 230/1, Třebíč 67401 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |