Myslivecký spolek Rubašov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Rubašov (01261134) je Spolek. Sídlí na adrese 19, 37881 Český Rudolec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Rubašov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Rubašov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Rubašov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5955 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01261134 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Rubašov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 19, Český Rudolec 37881, Česká republika | 27.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Julia Fučíka 189, Slavonice 37881, Česká republika | 2.2.2016 - 27.4.2023 |
Adresa: | Julia Fučíka 156, Slavonice 37881, Česká republika | 1.1.2014 - 2.2.2016 |
předseda výboru | Radomír Voňka |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2023 |
Adresa | 19, 37881 Český Rudolec |
místopředseda výboru | Bc. Miroslav Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2023 |
Adresa | generála Svobody 587, 37881 Slavonice |
člen výboru | Ing. Václav Pavliš |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2023 |
Adresa | Stálkovská 632, 37881 Slavonice |
předseda spolku | Radomír Voňka |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2022 do 27.4.2023 |
Adresa | 19, 37881 Český Rudolec |
člen výboru | Ing. Václav Pavliš |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2016 do 27.4.2023 |
Adresa | Stálkovská 632, 37881 Slavonice |
místopředseda spolku | Bc. Miroslav Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2016 do 27.4.2023 |
Adresa | generála Svobody 587, 37881 Slavonice |
předseda spolku | Radomír Voňka |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2016 do 11.9.2022 |
Adresa | Julia Fučíka 189, 37881 Slavonice |
IČO: | 01261134 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Rubašov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Český Rudolec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 11. 2012 |
Sídlo: | Julia Fučíka 189, Slavonice 37881 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |