Myslivecký spolek Řendějov, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Řendějov, z.s. (48668974) je Spolek. Sídlí na adrese 28, 28522 Řendějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Řendějov, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Řendějov, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Řendějov, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4868 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48668974 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Řendějov, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28, Řendějov 28522, Česká republika | 29.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Řendějov , | 1.1.2014 - 29.12.2015 |
člen výboru | Ing. Aleš Maxa |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2023 |
Adresa | Pod Březíčkem 1028, 28522 Zruč nad Sázavou |
Člen výboru | Jindřich Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | 21, 28522 Řendějov |
Místopředseda výboru | Ing. Roman Výborný |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | Jiřická 1044, 28522 Zruč nad Sázavou |
Člen výboru | František Cendelín |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | 40, 28522 Řendějov |
Předseda výboru | Josef Edr |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | 24, 28522 Řendějov |
člen výboru | Ing. Josef Brtna |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2023 do 20.5.2023 |
Adresa | Severní 1072, 28522 Zruč nad Sázavou |
Člen výboru | Ing. Josef Brtna |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 20.5.2023 |
Adresa | Severní 1072, 28522 Zruč nad Sázavou |
IČO: | 48668974 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Řendějov, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Řendějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 3. 1993 |
Sídlo: | 28, Řendějov 28522 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |