Myslivecký spolek Racek Pšov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Racek Pšov (47697687) je Spolek. Sídlí na adrese 22, 36452 Pšov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Racek Pšov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Racek Pšov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Racek Pšov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 836 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47697687 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Racek Pšov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 22, Pšov 36452, Česká republika | 10.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Pšov , Česká republika | 1.1.2014 - 10.12.2015 |
jednatel | Miroslav Lukášek |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2022 |
Adresa | Hradební 63, 36452 Žlutice |
finanční hospodář | Milan Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2022 |
Adresa | 64, 36452 Pšov |
myslivecký hospodář | Jaroslav Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2022 |
Adresa | 22, 36452 Pšov |
předseda | Jan Neuberg |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2024 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
místopředseda | Pavel Žigmond |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2024 |
Adresa | 37, 36452 Štědrá |
předseda | Jaroslav Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2022 do 1.3.2024 |
Adresa | 73, 36452 Pšov |
místopředseda | René Weis |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2022 do 1.3.2024 |
Adresa | Stará Kysibelská 638/25, 36001 Karlovy Vary |
předseda | Jaroslav Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2019 do 8.7.2022 |
Adresa | 73, 36452 Pšov |
místopředseda | René Weis |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 do 8.7.2022 |
Adresa | Stará Kysibelská 638/25, 36001 Karlovy Vary |
jednatel | Miroslav Lukášek |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2015 do 8.7.2022 |
Adresa | Hradební 63, 36452 Žlutice |
finanční hospodář | Milan Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2015 do 8.7.2022 |
Adresa | 64, 36452 Pšov |
myslivecký hospodář | Jaroslav Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2015 do 8.7.2022 |
Adresa | 22, 36452 Pšov |
předseda | Jaroslav Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 do 20.10.2019 |
Adresa | 22, 36452 Pšov |
místopředseda | Jaroslav Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2015 do 4.7.2018 |
Adresa | 22, 36452 Pšov |
předseda | Vítězslav Chrt |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2015 do 4.7.2018 |
Adresa | Mlýnská 465, 36452 Žlutice |
IČO: | 47697687 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Racek Pšov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Pšov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 8. 1992 |
Sídlo: | 22, Pšov 36452 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |