Myslivecký spolek Putim má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 198, 39701 Putim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Putim má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Putim nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Putim na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1209 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48221112 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Putim | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Užšší a konktrétní činnosti vyplývající z místních podmínek, zkušeností a zvyklostí Mysliveckého spolku Putim, jsou konkretizovány v Provozním řádu mysliveckého spolku Putim. Tento provozní řád doplňuje a upravuje Stanovy mysliveckého spolku Putim pro režim jeho činností. | 11.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 198, Putim 39701, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Mudr. Pavel Malina Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2024 |
Adresa | Miltnerova 2627, 39701 Písek |
Myslivecký hospodář | Ing. Filip Jareš, MBA |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2024 |
Adresa | 228, 39701 Putim |
člen výboru | Václav Nosek |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2015 |
Adresa | 12, 39701 Putim |
Finanční hospodář | Matěj Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2024 |
Adresa | 56, 39701 Putim |
místopředseda, jednatel | Martin Kotrlík |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2015 |
Adresa | 42, 39701 Putim |
Předseda | Ing. Filip Jareš |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2015 do 25.7.2024 |
Adresa | 228, 39701 Putim |
myslivecký hospodář | Daniel Patzelt |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2015 do 25.7.2024 |
Adresa | 163, 39701 Putim |
finanční hospodář | Mudr. Pavel Malina Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2020 do 25.7.2024 |
Adresa | Miltnerova 2627, 39701 Písek |
finanční hospodář | Bc. Jan Kolovratník |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2015 do 17.3.2020 |
Adresa | 286, 38276 Loučovice |
IČO: | 48221112 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Putim |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Putim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 1. 1993 |
Sídlo: | 198, Putim 39701 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |