Myslivecký spolek Pudlov-Vrbice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Pudlov-Vrbice (48005177) je Spolek. Sídlí na adrese 776, 73571 Dětmarovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Pudlov-Vrbice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Pudlov-Vrbice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Pudlov-Vrbice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1985 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48005177 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Pudlov-Vrbice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 776, Dětmarovice 73571, Česká republika | 19.7.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Na Výsluní 251, Bohumín 73551, Česká republika | 15.6.2016 - 19.7.2019 |
Adresa: | , Pudlov , | 1.1.2014 - 15.6.2016 |
Předseda | Ing. Pavel Zelek |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2019 |
Adresa | 776, 73571 Dětmarovice |
Předseda | Břetislav Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2017 do 19.7.2019 |
Adresa | Na Výsluní 251, 73551 Bohumín |
Předseda | Břetislav Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2016 do 29.3.2017 |
Adresa | Šunychelská 976, 73581 Bohumín |
IČO: | 48005177 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Pudlov-Vrbice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Dětmarovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 12. 1992 |
Sídlo: | 776, Dětmarovice 73571 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |