Myslivecký spolek Příchovice Pod Ticholovcem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Příchovice Pod Ticholovcem (70992037) je Spolek. Sídlí na adrese 144, 33401 Příchovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Příchovice Pod Ticholovcem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Příchovice Pod Ticholovcem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Příchovice Pod Ticholovcem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 896 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70992037 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Příchovice Pod Ticholovcem | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 144, Příchovice 33401, Česká republika | 29.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 205, Příchovice 33401, Česká republika | 1.1.2014 - 29.12.2015 |
Člen výboru | František Kaiser |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | 203, 33401 Příchovice |
Pokladník | Roman Nový |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | 213, 33401 Příchovice |
Myslivecký hospodář | Pavel Kydlíček |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | 7, 33401 Lužany |
Předseda výboru | Jindřich Zábran |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | 144, 33401 Příchovice |
Místopředseda výboru | Milan Šilhavý |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2022 |
Adresa | 152, 33401 Příchovice |
Jednatel | Lenka Šánová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2022 |
Adresa | 487, 33845 Strašice |
Člen výboru | Vladimír Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2024 |
Adresa | 201, 33454 Lužany |
Člen výboru | Vladimír Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 17.1.2024 |
Adresa | 93, 33454 Lužany |
Místopředseda výboru | Zdeněk Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 27.5.2022 |
Adresa | 98, 33401 Příchovice |
Jednatel | Eduard Bokr |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 27.5.2022 |
Adresa | Polední 901/37, 31200 Plzeň |
IČO: | 70992037 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Příchovice Pod Ticholovcem |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Příchovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 8. 1992 |
Sídlo: | 144, Příchovice 33401 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |