Myslivecký spolek Podhoří má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Podhoří (01862006) je Spolek. Sídlí na adrese 20, 67961 Velké Opatovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Podhoří má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Podhoří nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Podhoří na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2399 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01862006 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Podhoří | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 20, Velké Opatovice 67961, Česká republika | 20.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Velké Opatovice , | 1.1.2014 - 20.12.2015 |
Člen výboru | Dušan Komoň |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | 20, 67961 Velké Opatovice |
Člen výboru | Josef Kohoutek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | 68, 67963 Velké Opatovice |
Člen výboru | Tomáš Barvíř |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | 132, 56922 Křenov |
Člen výboru | Ondřej Havránek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | 32, 67963 Malá Roudka |
Člen výboru | Ondřej Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | Bezručova 567, 67963 Velké Opatovice |
Člen výboru | Pavel Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | Pod Strážnicí 400, 67963 Velké Opatovice |
Předseda výboru | Jiří Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | 39, 67963 Velké Opatovice |
Člen výboru | Pavel Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 19.8.2022 |
Adresa | Pod Strážnicí 400, 67963 Velké Opatovice |
Člen výboru | Michal Kočár |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 19.8.2022 |
Adresa | 22, 67963 Malá Roudka |
Člen výboru | Ondřej Havránek |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 19.8.2022 |
Adresa | 32, 67963 Malá Roudka |
Člen výboru | Tomáš Barvíř |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 19.8.2022 |
Adresa | 132, 56922 Křenov |
Člen výboru | Josef Kohoutek |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 19.8.2022 |
Adresa | 68, 67963 Velké Opatovice |
Člen výboru | Dušan Komoň |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 19.8.2022 |
Adresa | 20, 67961 Velké Opatovice |
Předseda výboru | Jiří Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 19.8.2022 |
Adresa | 39, 67963 Velké Opatovice |
Člen | Jiří Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | 39, 67963 Velké Opatovice |
Člen | Václav Kaderka |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | 27, 56943 Slatina |
Člen | Dušan Komoň |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | 20, 67961 Velké Opatovice |
Člen | Tomáš Barvíř |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | 132, 56922 Křenov |
člen | Josef Kohoutek |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | 68, 67963 Velké Opatovice |
Člen | Pavel Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | Pod Strážnicí 400, 67963 Velké Opatovice |
Předseda | Petr Ochrana |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | 75, 67963 Velké Opatovice |
IČO (identifikační číslo): | 01862006 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Podhoří |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 7. 9. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 20, Velké Opatovice 67961 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Dokoupil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Kočár |
Člen statutárního orgánu: | Dušan Komoň |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Barvíř |
Člen statutárního orgánu: | Josef Kohoutek |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Zemánek |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Havránek |
IČO: | 01862006 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Podhoří |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Velké Opatovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 9. 1992 |
Sídlo: | 20, Velké Opatovice 67961 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |