Myslivecký spolek POBEČVÍ-Drahotuše má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek POBEČVÍ-Drahotuše (47998873) je Spolek. Sídlí na adrese Lipnická 307, 75361 Hranice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek POBEČVÍ-Drahotuše má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek POBEČVÍ-Drahotuše nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek POBEČVÍ-Drahotuše na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2273 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47998873 | |
Jméno: | Myslivecký spolek POBEČVÍ-Drahotuše | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lipnická 307, Hranice 75361, Česká republika | 24.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Drahotuše čp. 352 , | 1.1.2014 - 24.10.2015 |
Předseda výboru | Ing. Daniel Srnka |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2021 |
Adresa | Galašova 1744, 75301 Hranice |
Místopředseda výboru | Pravoslav Uřinovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2021 |
Adresa | Hranická 192, 75361 Hranice |
Finanční hospodář | Ing. Ivo Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2021 |
Adresa | Hromůvka 1882, 75301 Hranice |
Myslivecký hospodář | Jan Pivovarczyk |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2021 |
Adresa | Lipnická 307, 75361 Hranice |
Jednatel | Mgr. David Nevrkla |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2021 |
Adresa | 57, 67107 Uherčice |
jednatel | Pravoslav Uřinovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 15.5.2021 |
Adresa | Hranická 192, 75361 Hranice |
myslivecký hospodář | Jan Pivovarczyk |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 15.5.2021 |
Adresa | Lipnická 307, 75361 Hranice |
Místopředseda výboru | Ing. Daniel Srnka |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 15.5.2021 |
Adresa | Galašova 1744, 75301 Hranice |
finanční hospodář | Ing. Ivo Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 15.5.2021 |
Adresa | Hromůvka 1882, 75301 Hranice |
Předseda výboru | Rostislav Severa |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 15.5.2021 |
Adresa | Hranická 352, 75361 Hranice |
IČO: | 47998873 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek POBEČVÍ-Drahotuše |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Hranice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 3. 1993 |
Sídlo: | Lipnická 307, Hranice 75361 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |