Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek (16590538) je Spolek. Sídlí na adrese Revoluční 36, 28151 Velký Osek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4508 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 16590538 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 36, Velký Osek 28151, Česká republika | 13.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Velký Osek , | 1.1.2014 - 13.1.2016 |
Místopředseda výboru | Petr Bahník |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Revoluční 11, 28151 Velký Osek |
Předseda výboru | Jan Fagoš |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Prokopa Holého 730, 28151 Velký Osek |
myslivecký hospodář - člen výboru | Jan Kliment |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Revoluční 710, 28151 Velký Osek |
finanční hospodář | Milan Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Jeronýmova 285, 28151 Velký Osek |
jednatel - člen výboru | Tomáš Kamiš |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Komenského 628, 28151 Velký Osek |
finanční hospodář - člen výboru | Jan Fagoš |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 18.5.2023 |
Adresa | Prokopa Holého 730, 28151 Velký Osek |
jednatel - člen výboru | Miroslav Fotr |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 18.5.2023 |
Adresa | Komenského 374, 28151 Velký Osek |
místopředseda výboru | Roman Konyvka |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 18.5.2023 |
Adresa | Komenského 373, 28151 Velký Osek |
myslivecký hospodář - člen výboru | Jan Kliment |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 18.5.2023 |
Adresa | Revoluční 710, 28151 Velký Osek |
předseda výboru | Petr Bahník |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 18.5.2023 |
Adresa | Revoluční 11, 28151 Velký Osek |
IČO: | 16590538 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Velký Osek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 6. 1991 |
Sídlo: | Revoluční 36, Velký Osek 28151 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |