Myslivecký spolek Pátek, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Pátek, z.s. (72088311) je Spolek. Sídlí na adrese 25, 43908 Peruc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Pátek, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Pátek, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Pátek, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 811 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72088311 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Pátek, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Změna stanov ke dni 07. 10. 2022. | 1.12.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 25, Peruc 43908, Česká republika | 28.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | , Pátek nad Ohří 43908, Česká republika | 1.1.2014 - 28.11.2014 |
Místopředseda | Ing. Romana Rajnyšová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2020 |
Adresa | 108, 43908 Peruc |
Myslivecký hospodář | Josef Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2020 |
Adresa | 30, 44001 Peruc |
Předseda | Kamil Plíšek |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2020 |
Adresa | 111, 44001 Vršovice |
Člen výboru | Tomáš Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 |
Adresa | 139, 44001 Obora |
Finanční hospodář | Tomáš Zouhar |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 |
Adresa | 115, 44001 Peruc |
Finanční hospodář | Jaromír Civín |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2020 do 28.7.2021 |
Adresa | 26, 44001 Peruc |
Člen výboru | Tomáš Zouhar BBA |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2020 do 28.7.2021 |
Adresa | 115, 44001 Peruc |
Finanční hospodář | Jaromír Civín |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2020 do 30.12.2020 |
Adresa | Českomoravská 809/9, 19000 Praha |
Kynolog a střelecký referent | František Henzl |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 1.4.2020 |
Adresa | U hřiště 314, 43907 Peruc |
Místopředseda | Ing. Romana Rajnyšová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 1.4.2020 |
Adresa | Alešova 771, 43601 Litvínov |
Myslivecký hospodář | Josef Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 1.4.2020 |
Adresa | 30, 44001 Peruc |
Finanční hospodář | Jaromír Civín |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 1.4.2020 |
Adresa | Českomoravská 809/9, 19000 Praha |
Předseda | Kamil Plíšek |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2016 do 1.4.2020 |
Adresa | 111, 44001 Vršovice |
Předseda | Kamil Plíšek |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 14.6.2016 |
Adresa | 111, 44001 Vršovice |
IČO: | 72088311 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Pátek, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Peruc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 7. 1992 |
Sídlo: | 25, Peruc 43908 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |