Myslivecký spolek ORLICE, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek ORLICE, z.s. (47498757) je Spolek. Sídlí na adrese 135, 56182 Klášterec nad Orlicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek ORLICE, z.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek ORLICE, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek ORLICE, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1740 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47498757 | |
Jméno: | Myslivecký spolek ORLICE, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 135, Klášterec nad Orlicí 56182, Česká republika | 10.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Klášterec nad Orlicí , | 1.1.2014 - 10.11.2015 |
Předseda | František Michalička |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2020 |
Adresa | 40, 56401 Klášterec nad Orlicí |
Místopředseda | Oldřich Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2020 |
Adresa | 190, 56182 Klášterec nad Orlicí |
Jednatel | Stanislav Krögler |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2020 |
Adresa | U Kunvaldu 514, 56401 Žamberk |
Hospodář | Jaroslav Sklenář |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2020 |
Adresa | 49, 56401 Klášterec nad Orlicí |
Pokladník | Ing. Milan Faltus |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2021 |
Adresa | 126, 56401 Pastviny |
Pokladník | Ing. Milan Faltus |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2020 do 24.6.2021 |
Adresa | 39, 56401 Klášterec nad Orlicí |
Finanční hospodář | Ing. Milan Faltus |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 5.3.2020 |
Adresa | 39, 56401 Klášterec nad Orlicí |
Myslivecký hospodář | Jaroslav Sklenář |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 5.3.2020 |
Adresa | 49, 56401 Klášterec nad Orlicí |
Místopředseda | Oldřich Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 5.3.2020 |
Adresa | 190, 56182 Klášterec nad Orlicí |
Jednatel | Jaroslav Sklenář |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 5.3.2020 |
Adresa | 212, 56182 Klášterec nad Orlicí |
Předseda | František Michalička |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 5.3.2020 |
Adresa | 40, 56401 Klášterec nad Orlicí |
IČO (identifikační číslo): | 47498757 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek ORLICE, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 135, Klášterec nad Orlicí 56182 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 8. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Oldřich Kalous |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Krögler |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Faltus |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Sklenář |
Člen statutárního orgánu: | František Michalička |
IČO: | 47498757 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek ORLICE, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Klášterec nad Orlicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 1. 1993 |
Sídlo: | 135, Klášterec nad Orlicí 56182 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Nespecializovaný velkoobchod |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |