Myslivecký spolek Orel Lidice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Orel Lidice (26631199) je Spolek. Sídlí na adrese 59, 27353 Běloky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Orel Lidice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Orel Lidice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Orel Lidice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13794 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26631199 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Orel Lidice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 59, Běloky 27353, Česká republika | 5.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Opletalova 376, Hřebeč 27345, Česká republika | 1.1.2014 - 5.1.2016 |
předseda | Ing. Jiří Malý |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | 59, 27353 Běloky |
místopředseda a myslivecký hospodář | Ing. Ladislav Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | 46, 27353 Běloky |
jednatel | Ing. Jiří Kožmín |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Vítězná 548, 26762 Komárov |
finanční referent | Ing. Václav Hanf |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Distomonská 132, 27354 Lidice |
kynologický referent | Jaroslav Hanzlík |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Nerudova 257, 27345 Hřebeč |
referent pro materiální a pracovní zabezpečení | Václav Pek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | 142, 27354 Makotřasy |
střelecký referent | Jiří Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Břízová 826, 27343 Buštěhrad |
jednatel | Ing. Jiří Kožmín |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Vítězná 548, 26762 Komárov |
referent pro materiální a pracovní zabezpečení | Václav Pek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 13.7.2024 |
Adresa | 142, 27354 Makotřasy |
kynologický referent | Jaroslav Hanzlík |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 13.7.2024 |
Adresa | Nerudova 257, 27345 Hřebeč |
místopředseda a myslivecký hospodář | Ing. Ladislav Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 13.7.2024 |
Adresa | 46, 27353 Běloky |
finanční referent | Ing. Václav Hanf |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 13.7.2024 |
Adresa | Distomonská 132, 27354 Lidice |
předseda | Ing. Jiří Malý |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 13.7.2024 |
Adresa | 59, 27353 Běloky |
jednatel | Ing. Jiří Kožmín |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 2.12.2021 |
Adresa | Lidická 26, 25261 Dobrovíz |
střelecký referent | Karel Chýský |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 13.12.2019 |
Adresa | Lípová 244, 27345 Hřebeč |
IČO: | 26631199 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Orel Lidice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Běloky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 6. 2003 |
Sídlo: | 59, Běloky 27353 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |