Myslivecký spolek Obora Frýdlant má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Obora Frýdlant (46746137) je Spolek. Sídlí na adrese Bělíkova 741, 46401 Frýdlant. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Obora Frýdlant má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Obora Frýdlant nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Obora Frýdlant na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 866 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46746137 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Obora Frýdlant | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bělíkova 741, Frýdlant 46401, Česká republika | 6.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Frýdlant v Čechách , | 1.1.2014 - 6.11.2015 |
předseda výboru | Vladislav Moro |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Bělíkova 741, 46401 Frýdlant |
místopředseda | ing. Zdeněk Karásek |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Dr. Antonína Dvořáka 1627/29, 28802 Nymburk |
finanční hospodář | Ondřej Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | 101, 46401 Bulovka |
Myslivecký hospodář | Jan Jebavý |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 7.8.2024 |
Adresa | Družstevní 1300, 46401 Frýdlant |
Finanční hospodář | Ondřej Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 7.8.2024 |
Adresa | 101, 46401 Bulovka |
Jednatel | Antonín Hron |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 7.8.2024 |
Adresa | Jiráskova 645, 46401 Frýdlant |
Předseda spolku | Vladislav Moro |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 7.8.2024 |
Adresa | Bělíkova 741, 46401 Frýdlant |
Místopředseda spolku | Vladimír Šulc |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 20.11.2023 |
Adresa | Pod Rozhlednou 287, 46401 Frýdlant |
IČO: | 46746137 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Obora Frýdlant |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Frýdlant |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 7. 1992 |
Sídlo: | Bělíkova 741, Frýdlant 46401 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |