Myslivecký spolek Nová Ves má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Nová Ves (47490161) je Spolek. Sídlí na adrese 48, 56911 Koclířov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Nová Ves má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Nová Ves nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Nová Ves na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1733 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47490161 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Nová Ves | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 48, Koclířov 56911, Česká republika | 22.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Nová Ves , | 1.1.2014 - 22.10.2015 |
předseda výboru a spolku MS Nová Ves | Jaroslav Srdýnko |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Palackého 602/14, 78983 Loštice |
jednatel a finanční hospodář | Vladimír Pavliska |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Konečná 294, 73924 Krmelín |
Místopředseda Výboru | Radim Holaň |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 373, 74260 Petřvald |
člen výboru | Antonín Pluskal |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2024 |
Adresa | 98, 78324 Měrotín |
člen výboru | Jaroslav Pohorský |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2024 do 24.6.2024 |
Adresa | 13, 56301 Anenská Studánka |
člen výboru | Jaroslav Pohorský |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 do 24.6.2024 |
Adresa | 13, 56301 Anenská Studánka |
člen výboru- myslivecký hospodář | Stanislav Čikas |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 do 10.4.2024 |
Adresa | Světlovská 337, 73924 Krmelín |
člen výboru- místopředseda | Leoš Lukášek |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 do 28.6.2023 |
Adresa | 314, 56971 Pomezí |
Předseda výboru | Jaroslav Srdýnko |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 3.5.2023 |
Adresa | Palackého 602/14, 78983 Loštice |
člen výboru- místopředseda | Leoš Lukášek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 3.5.2023 |
Adresa | 314, 56971 Pomezí |
Člen výboru- myslivecký hospodář | Stanislav Čikas |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 3.5.2023 |
Adresa | Světlovská 337, 73924 Krmelín |
Člen výboru | Jaroslav Pohorský |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 3.5.2023 |
Adresa | 13, 56301 Anenská Studánka |
Finanční hospodář a jednatel | Vladimír Pavliska |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2023 do 3.5.2023 |
Adresa | Konečná 294, 73924 Krmelín |
Finanční hospodář a jednatel | Vladimír Pavliska |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 15.2.2023 |
Adresa | Konečná 294, 73924 Krmelín |
Člen výboru | Leoš Lukášek |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 8.7.2021 |
Adresa | 314, 56971 Pomezí |
Člen výboru | Marek Harabiš |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 8.7.2021 |
Adresa | Dolní 341, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
Místopředseda výboru | Pavel Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 8.7.2021 |
Adresa | 38, 56924 Kunčina |
Předseda výboru | Jaroslav Drozdek |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 8.7.2021 |
Adresa | 48, 56911 Koclířov |
IČO: | 47490161 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Nová Ves |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Koclířov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 2. 1993 |
Sídlo: | 48, Koclířov 56911 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |