Myslivecký spolek Nihlov - Těšice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Nihlov - Těšice (62349830) je Spolek. Sídlí na adrese 81, 75352 Skalička. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Nihlov - Těšice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Nihlov - Těšice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Nihlov - Těšice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2481 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62349830 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Nihlov - Těšice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 81, Skalička 75352, Česká republika | 21.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Ústí 98 , | 1.1.2014 - 21.11.2015 |
místopředseda | Ing. František Havran |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2020 |
Adresa | 146, 75643 Kelč |
člen výboru | Vojtěch Plesl |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2020 |
Adresa | 27, 76802 Cetechovice |
člen výboru | Karel Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2020 |
Adresa | 76, 75352 Skalička |
člen výboru | Zbyněk Kamas |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2020 |
Adresa | 7, 75352 Skalička |
předseda | Jaromír Cifr |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2020 |
Adresa | 81, 75352 Skalička |
místopředseda výboru | Ing. František Havran |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2015 do 13.10.2020 |
Adresa | 146, 75643 Kelč |
člen výboru | Zbyněk Kamas |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2015 do 13.10.2020 |
Adresa | 7, 75352 Skalička |
předseda výboru | Jaromír Cifr |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2015 do 13.10.2020 |
Adresa | 81, 75352 Skalička |
člen výboru | Václav Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2017 do 13.10.2020 |
Adresa | 122, 75352 Skalička |
člen výboru | Karel Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2017 do 13.10.2020 |
Adresa | 76, 75352 Skalička |
člen výboru | Karel Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2015 do 19.5.2017 |
Adresa | 154, 75352 Skalička |
člen výboru | Karel Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2015 do 19.5.2017 |
Adresa | 154, 75352 Skalička |
člen výboru | Václav Vinkler |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2015 do 27.5.2016 |
Adresa | 225, 75643 Kelč |
IČO (identifikační číslo): | 62349830 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Nihlov - Těšice |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 30. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 81, Skalička 75352 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 3. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 3. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Zbyněk Kamas |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Cifr |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Havran |
Člen statutárního orgánu: | Vojtěch Plesl |
Člen statutárního orgánu: | Karel Ovčačík |
IČO: | 62349830 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Nihlov - Těšice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Skalička |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 4. 1993 |
Sídlo: | 81, Skalička 75352 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |