Myslivecký spolek MS Zubčice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 2, 38232 Zubčice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek MS Zubčice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek MS Zubčice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek MS Zubčice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 705 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46621059 | |
Jméno: | MS Zubčice | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 2, Zubčice 38232, Česká republika | 19.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Zubčice , | 1.1.2014 - 19.1.2017 |
Předseda výboru | Jan Pils |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | 10, 38232 Zubčice |
Místopředseda výboru | Václav Vrzal |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | Dělnická 230, 37381 Kamenný Újezd |
Jednatel | Bc. Václav Vrzal |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | Thomayerova 797/2, 37001 České Budějovice |
Finanční hospodář | Milan Kostka |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | Sídliště 380, 38232 Velešín |
Předseda | Miroslav Papoušek |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2018 do 22.8.2023 |
Adresa | 9, 38232 Velešín |
Místopředseda | Václav Vrzal |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2018 do 22.8.2023 |
Adresa | Dělnická 230, 37381 Kamenný Újezd |
Jednatel | Bc. Václav Vrzal |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2018 do 22.8.2023 |
Adresa | Thomayerova 797/2, 37001 České Budějovice |
Finanční hospodář | Milan Kostka |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2018 do 22.8.2023 |
Adresa | Sídliště 380, 38232 Velešín |
Myslivecký hospodář | Jiří Krlín |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2018 do 22.8.2023 |
Adresa | 60, 38232 Zubčice |
myslivecký hospodář | Jiří Krlín |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2015 do 15.2.2018 |
Adresa | 60, 38232 Zubčice |
místopředseda | Václav Vrzal |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2015 do 15.2.2018 |
Adresa | Dělnická 230, 37381 Kamenný Újezd |
jednatel | Milan Kostka |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2015 do 15.2.2018 |
Adresa | Sídliště 380, 38232 Velešín |
předseda | Miroslav Papoušek |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2015 do 15.2.2018 |
Adresa | 9, 38232 Velešín |
finanční hospodář | Karel Papír |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2015 do 30.6.2017 |
Adresa | náměstí J. V. Kamarýta 53, 38232 Velešín |
IČO: | 46621059 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek MS Zubčice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Zubčice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 7. 1992 |
Sídlo: | 2, Zubčice 38232 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |