Myslivecký spolek Mostkov "^Na Zakopanci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Mostkov "^Na Zakopanci"^ (48428329) je Spolek. Sídlí na adrese 14, 78801 Oskava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Mostkov "^Na Zakopanci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Mostkov "^Na Zakopanci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Mostkov "^Na Zakopanci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2036 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48428329 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Mostkov "Na Zakopanci" | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Oskava 78801, Česká republika | 7.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 28, Oskava 78801, Česká republika | 1.1.2014 - 7.1.2016 |
člen výboru | Marek Köhler |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2020 |
Adresa | 71, 78801 Oskava |
člen výboru | David Kalousek |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 |
Adresa | Třebovská 62, 78973 Úsov |
člen výboru | František Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 |
Adresa | 202, 78801 Oskava |
místopředseda výboru | Aleš Měrka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2017 |
Adresa | 138, 78801 Oskava |
předseda výboru | Josef Köhler |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 |
Adresa | 14, 78801 Oskava |
člen výboru | Milan Köhler |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 do 19.2.2020 |
Adresa | 14, 78801 Oskava |
místopředseda výboru | Pavel Hartl |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 do 6.9.2017 |
Adresa | Šumperská 924, 78391 Uničov |
místopředseda výboru | Pavel Hartl |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 do 6.9.2017 |
Adresa | Šumperská 924, 78391 Uničov |
IČO: | 48428329 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Mostkov "^Na Zakopanci"^ |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Oskava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 11. 1992 |
Sídlo: | 14, Oskava 78801 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |