Myslivecký spolek Mladoňovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Mladoňovice (43500382) je Spolek. Sídlí na adrese 15, 53821 Mladoňovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Mladoňovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Mladoňovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Mladoňovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1843 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43500382 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Mladoňovice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 15, Mladoňovice 53821, Česká republika | 27.1.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 3, Mladoňovice 53821, Česká republika | 1.1.2014 - 27.1.2022 |
Předseda spolku | Mgr. Michal Švadlenka |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 |
Adresa | 15, 53821 Mladoňovice |
Místopředseda spolku | Ing. Vladimír Griga |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 |
Adresa | Jungmannova 1395/27, 50002 Hradec Králové |
Myslivecký hospodář spolku | Bohumil Paulus |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 |
Adresa | 8, 53821 Mladoňovice |
Jednatel spolku | Ing. Milan Víšek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 |
Adresa | 1, 53821 Mladoňovice |
Finanční hospodář spolku | Lukáš Nutta |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 |
Adresa | 22, 53821 Mladoňovice |
Finanční hospodář spolku | Ing. et. Ing. František Meduna |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 do 22.9.2023 |
Adresa | 3, 53821 Mladoňovice |
Myslivecký hospodář spolku | Bohumil Paulus |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 do 27.1.2022 |
Adresa | 8, 53821 Mladoňovice |
Finanční hospodář spolku | Ing. et. Ing. František Meduna |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 do 27.1.2022 |
Adresa | 3, 53821 Mladoňovice |
Člen výboru | Ludvík Zajíc |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 do 27.1.2022 |
Adresa | 32, 53803 Morašice |
Předseda spolku | Václav Soudek |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2021 do 13.12.2021 |
Adresa | 3, 53821 Mladoňovice |
Předseda spolku | Václav Soudek |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 do 13.12.2021 |
Adresa | 3, 53821 Mladoňovice |
Člen výboru | Ludvík Zajíc |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 30.10.2020 |
Adresa | 32, 53803 Morašice |
Myslivecký hospodář spolku | Bohumil Paulus |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 30.10.2020 |
Adresa | 8, 53821 Mladoňovice |
Finanční hospodář | Ing. František Meduna |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 30.10.2020 |
Adresa | 3, 53821 Mladoňovice |
Předseda spolku | Václav Soudek |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 30.10.2020 |
Adresa | 3, 53821 Mladoňovice |
Člen výboru | Josef Meduna |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 do 21.2.2019 |
Adresa | 27, 53821 Mladoňovice |
Člen výboru | Josef Meduna |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 21.2.2019 |
Adresa | 27, 53821 Mladoňovice |
IČO: | 43500382 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Mladoňovice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Mladoňovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 4. 1993 |
Sídlo: | 15, Mladoňovice 53821 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |