Myslivecký spolek Měkynec-Betlínek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Měkynec-Betlínek (67188818) je Spolek. Sídlí na adrese 22, 38773 Měkynec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Měkynec-Betlínek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Měkynec-Betlínek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Měkynec-Betlínek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1256 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 67188818 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Měkynec-Betlínek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 22, Měkynec 38773, Česká republika | 29.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Měkynec , | 1.1.2014 - 29.1.2016 |
jednatel | Jan Karvánek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 |
Adresa | 33, 38773 Bílsko |
předseda | Karel Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2022 |
Adresa | Kosmonautů 1234, 38601 Strakonice |
finanční hospodář | Petra Sochorová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2024 |
Adresa | Smetanova 869, 38901 Vodňany |
místopředseda | Václav Zoch |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 |
Adresa | 12, 38773 Bílsko |
hospodář | Petr Sochor |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 |
Adresa | 5, 38773 Měkynec |
finanční hospodář | Petra Sochorová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 do 16.8.2024 |
Adresa | Výstavní 1044, 38901 Vodňany |
jednatel | Petra Sochorová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2024 do 26.4.2024 |
Adresa | Výstavní 1044, 38901 Vodňany |
finanční hospodář | Josef Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 do 26.4.2024 |
Adresa | Podsrpenská 194, 38601 Strakonice |
jednatel | Petra Sochorová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 do 13.3.2024 |
Adresa | Výstavní 1034, 38901 Vodňany |
předseda | Karel Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 do 7.1.2022 |
Adresa | 100, 38715 Střelské Hoštice |
Finanční hospodář | Josef Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2016 do 21.12.2021 |
Adresa | Podsrpenská 194, 38601 Strakonice |
Hospodář | Petr Sochor |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2016 do 21.12.2021 |
Adresa | 5, 38773 Měkynec |
Místopředseda | Václav Zoch |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2016 do 21.12.2021 |
Adresa | 12, 38773 Bílsko |
Jednatel | Petra Sochorová |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2016 do 21.12.2021 |
Adresa | Výstavní 1034, 38901 Vodňany |
Předseda | Luboš Chvosta |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2016 do 21.12.2021 |
Adresa | 2, 38773 Měkynec |
IČO: | 67188818 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Měkynec-Betlínek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Měkynec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 2. 1993 |
Sídlo: | 22, Měkynec 38773 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |