Myslivecký spolek Mazelov v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Mazelov v likvidaci (48205869) je Spolek. Sídlí na adrese 40, 37363 Mazelov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Mazelov v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Mazelov v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Mazelov v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1232 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48205869 | |
Jméno: | MS Mazelov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Myslivecký spolek Mazelov byl zrušen rozhodnutím členské schůze dne 23.6.2023. | 3.4.2024 | |
Likvidátor tímto ve smyslu ust. § 198 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve spojení s ust. § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. vyzývá věřitele, aby ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zápisu likvidace spolku do spolkového rejstříku, přihlásili své pohledávky na adrese: č.p. 94, 373 63 Mazelov. | 3.4.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 40, Mazelov 37363, Česká republika | 17.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 65, Mazelov 37363, Česká republika | 1.1.2014 - 17.12.2015 |
Finanční hospodář | Jiří Plánský |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2019 |
Adresa | 84, 37363 Mazelov |
Myslivecký hospodář | Petr Plánský |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 |
Adresa | 1, 37372 Lišov |
Jednatel | Stanislav Hospodářský |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 |
Adresa | Na ohradě 286, 37363 Ševětín |
Předseda | Luděk Mlčuch |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 |
Adresa | 94, 37363 Mazelov |
Místopředseda | Ing. Josef Frolík CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 13.1.2023 |
Adresa | Na ohradě 287, 37363 Ševětín |
Finanční hospodář | Jiří Plánský |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 2.2.2019 |
Adresa | Ohrada 17, 37341 Hluboká nad Vltavou |
Myslivecký hospodář | Jan Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 1.11.2016 |
Adresa | 65, 37363 Mazelov |
IČO: | 48205869 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Mazelov v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Mazelov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 1. 1993 |
Sídlo: | 40, Mazelov 37363 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |