Myslivecký spolek Litohoř má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 218, 67544 Litohoř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Litohoř má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Litohoř nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Litohoř na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3894 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48527114 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Litohoř | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 218, Litohoř 67544, Česká republika | 30.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Litohoř , | 1.1.2014 - 30.7.2015 |
Jednatel výboru | Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2024 |
Adresa | 33, 67541 Dědice |
Předseda výboru | Mgr. Filip Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | St. Slavíka 1454, 67602 Moravské Budějovice |
Místopředseda výboru | František Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | Mojmírova 446, 67602 Moravské Budějovice |
Jednatel výboru | Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 do 23.8.2024 |
Adresa | 6, 67541 Dědice |
Předseda výboru | Mgr Filip Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2015 do 29.4.2023 |
Adresa | St. Slavíka 1454, 67602 Moravské Budějovice |
Místopředseda výboru | František Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2015 do 29.4.2023 |
Adresa | Mojmírova 446, 67602 Moravské Budějovice |
Jednatel | Miloš Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2015 do 29.4.2023 |
Adresa | Šafaříkova 461, 67602 Moravské Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 48527114 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Litohoř |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 12. 5. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 218, Litohoř 67544 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | František Urbánek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Filip Tesař |
Člen statutárního orgánu: | Dana Němcová |
IČO: | 48527114 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Litohoř |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Litohoř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 5. 1993 |
Sídlo: | 218, Litohoř 67544 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Scénická umění |
Provozování sportovních zařízení |