Myslivecký spolek Lichnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Lichnov (48771171) je Spolek. Sídlí na adrese 348, 79315 Lichnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Lichnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Lichnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Lichnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12683 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48771171 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Lichnov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 348, Lichnov 79315, Česká republika | 11.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 386, Lichnov 79315, Česká republika | 1.1.2014 - 11.2.2016 |
Myslivecký hospodář | Jiří Barteska |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | 236, 79315 Lichnov |
Předseda | Martin Kubica |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Ježník 2408/95, 79401 Krnov |
Finanční hospodář | Pavel Blaška |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 |
Adresa | 373, 79315 Lichnov |
Finanční hospodář | Pavel Blaška |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2016 do 30.7.2021 |
Adresa | 380, 79315 Lichnov |
Myslivecký hospodář | Vladimír Kubica |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | 386, 79315 Lichnov |
Předseda | Stanislav Podhajský |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | 359, 79315 Lichnov |
Myslivecký hospodář | Vladimír Kubica |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | 386, 79315 Lichnov |
Předseda | Stanislav Podhajský |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | 359, 79315 Lichnov |
IČO: | 48771171 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Lichnov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Lichnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 3. 1993 |
Sídlo: | 348, Lichnov 79315 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |