Myslivecký spolek Libeňské údolí Habřina má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Libeňské údolí Habřina (62060287) je Spolek. Sídlí na adrese 56, 50303 Habřina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Libeňské údolí Habřina má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Libeňské údolí Habřina nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Libeňské údolí Habřina na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62060287 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Libeňské údolí Habřina | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 56, Habřina 50303, Česká republika | 24.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 54, Habřina 50303, Česká republika | 1.1.2014 - 24.10.2015 |
Předseda výboru | František Madarász |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 |
Adresa | K čáslavkám 42, 50304 Černožice |
Místopředseda výboru | Vlastimil Bittner |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 |
Adresa | 101, 50303 Habřina |
Myslivecký hospodář | Josef Pácalt |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 |
Adresa | 78, 55101 Rožnov |
Finanční hospodář | Milan Košťál |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 |
Adresa | 23, 50303 Máslojedy |
Člen výboru | Rudolf Andrýs |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 |
Adresa | Na Kopečku 212, 50303 Holohlavy |
Člen výboru | Bc. Karel Hubka |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 |
Adresa | 135, 50303 Habřina |
Člen výboru | Václav Petera |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 |
Adresa | 60, 50305 Lužany |
předseda výboru | František Madarász |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 2.9.2020 |
Adresa | K čáslavkám 42, 50304 Černožice |
místopředseda výboru | Vlastimil Bittner |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 2.9.2020 |
Adresa | 101, 50303 Habřina |
myslivecký hospodář | Josef Pácalt |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 2.9.2020 |
Adresa | 78, 55101 Rožnov |
finanční hospodář | Milan Košťál |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 2.9.2020 |
Adresa | 23, 50303 Máslojedy |
člen výboru | Václav Petera |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 2.9.2020 |
Adresa | 60, 50305 Lužany |
člen výboru | Rudolf Andrýs |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 2.9.2020 |
Adresa | Na Kopečku 212, 50303 Holohlavy |
člen výboru | Karel Hubka |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2019 do 2.9.2020 |
Adresa | 135, 50303 Habřina |
člen výboru | Karel Hubka |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 1.5.2019 |
Adresa | 126, 50303 Habřina |
IČO (identifikační číslo): | 62060287 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Libeňské údolí Habřina |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 5. 8. 1991 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 56, Habřina 50303 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | František Madarász |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Milan Košťál |
Člen statutárního orgánu: | Karel Hubka |
Člen statutárního orgánu: | Rudolf Andrýs |
Člen statutárního orgánu: | Vlastimil Bittner |
Člen statutárního orgánu: | Josef Pácalt |
Člen statutárního orgánu: | Václav Petera |
IČO: | 62060287 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Libeňské údolí Habřina |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Habřina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 8. 1991 |
Sídlo: | 56, Habřina 50303 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |