Myslivecký spolek Leč - Nová Ves z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Leč - Nová Ves z.s. (47089750) je Spolek. Sídlí na adrese 9, 25701 Postupice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Leč - Nová Ves z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Leč - Nová Ves z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Leč - Nová Ves z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4302 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47089750 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Leč - Nová Ves z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 9, Postupice 25701, Česká republika | 31.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Nová Ves 25702, Česká republika | 1.1.2014 - 31.10.2015 |
člen | Ladislav Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 |
Adresa | 14, 25701 Postupice |
člen | Miroslav Stránský |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 |
Adresa | 66, 25701 Postupice |
myslivecký hospodář | Jan Kahoun |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 |
Adresa | 6, 25701 Postupice |
místopředseda | Jiří Sysel |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 |
Adresa | 19, 25701 Postupice |
jednatel | Ing. Pavel Vrňák |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 |
Adresa | 8, 25701 Postupice |
předseda | Vladislav Kahoun |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 |
Adresa | 1, 25701 Postupice |
finanční hospodář | Ladislav Chudláský |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 do 19.1.2021 |
Adresa | Jiřího Franka 1643, 25601 Benešov |
IČO: | 47089750 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Leč - Nová Ves z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Postupice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 4. 1993 |
Sídlo: | 9, Postupice 25701 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |