Myslivecký spolek Lanžhot má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Lanžhot (65804333) je Spolek. Sídlí na adrese Náměstí 177/2, 69151 Lanžhot. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Lanžhot má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Lanžhot nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Lanžhot na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2262 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65804333 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Lanžhot | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí 177/2, Lanžhot 69151, Česká republika | 13.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | B. Němcové 346/4, Lanžhot 69151, Česká republika | 1.1.2014 - 13.2.2016 |
místopředseda spolku | Vladimír Černý |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2024 |
Adresa | Pastvisko I. 888/21, 69151 Lanžhot |
člen výboru | Ing. Petr Baťka |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2024 |
Adresa | Hrnčířská 623/16, 69151 Lanžhot |
člen výboru | Radim Konrád |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2024 |
Adresa | U struhy I. 421/4, 69151 Lanžhot |
předseda | Jaroslav Hluchý |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2024 |
Adresa | Vinohrady 1229/18, 69151 Lanžhot |
jednatel | Bc. Libor Hrnčíř |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2024 |
Adresa | Hrnčířská 1364/27, 69151 Lanžhot |
myslivecký hospodář | Svatopluk Uher |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2024 |
Adresa | Sklepní 687/6, 69153 Tvrdonice |
finanční hospodář | Michal Uher |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2024 |
Adresa | Havlíčkova 11/12, 69151 Lanžhot |
myslivecký hospodář | Svatopluk Uher |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 do 9.3.2024 |
Adresa | Sklepní 687/6, 69153 Tvrdonice |
člen výboru | Vladimír Černý |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 9.3.2024 |
Adresa | Pastvisko I. 888/21, 69151 Lanžhot |
člen výboru | František Šulák |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 9.3.2024 |
Adresa | J. Opletala 1242/3, 69002 Břeclav |
finanční hospodář | Michal Uher |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 9.3.2024 |
Adresa | Havlíčkova 11/12, 69151 Lanžhot |
místopředseda | Luděk Maděřič |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 9.3.2024 |
Adresa | U struhy II. 115/1, 69151 Lanžhot |
jednatel | Libor Hrnčíř |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 9.3.2024 |
Adresa | Hrnčířská 1364/27, 69151 Lanžhot |
předseda | Jaroslav Hluchý |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 9.3.2024 |
Adresa | Vinohrady 1229/18, 69151 Lanžhot |
myslivecký hospodář | Svatopluk Uher |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 3.8.2016 |
Adresa | Nová 862/48, 69151 Lanžhot |
IČO: | 65804333 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Lanžhot |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Lanžhot |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 8. 1992 |
Sídlo: | Náměstí 177/2, Lanžhot 69151 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |