Myslivecký spolek Kuchařovice-Suchohrdly má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Kuchařovice-Suchohrdly (45671508) je Spolek. Sídlí na adrese 4, 66902 Kuchařovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Kuchařovice-Suchohrdly má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Kuchařovice-Suchohrdly nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Kuchařovice-Suchohrdly na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2665 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45671508 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Kuchařovice-Suchohrdly | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Kuchařovice 66902, Česká republika | 9.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 4, Kuchařovice 66902, Česká republika | 9.10.2015 |
Adresa: | , Kuchařovice , | 1.1.2014 - 9.10.2015 |
myslivecký hospodář | Ing. Karel Kutner |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 |
Adresa | Březová 118, 66902 Suchohrdly |
místopředseda | Radek Kutner |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 |
Adresa | Březová 402, 66902 Suchohrdly |
finanční hospodář | Karel Kutner |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 |
Adresa | Březová 387, 66902 Suchohrdly |
jednatel | Petr Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 |
Adresa | Ugartova 366/23, 66904 Znojmo |
předseda | Josef Kudrna |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 |
Adresa | V Zahradách 148, 66902 Kuchařovice |
finanční hospodář | Josef Molík |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2015 do 1.2.2023 |
Adresa | Pálavská 260, 66902 Suchohrdly |
myslivecký hospodář | Karel Kutner |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2015 do 1.2.2023 |
Adresa | Březová 118, 66902 Suchohrdly |
místopředseda | Milan Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2015 do 1.2.2023 |
Adresa | Brněnská 214, 66902 Suchohrdly |
jednatel | Petr Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2015 do 1.2.2023 |
Adresa | Ugartova 366/23, 66904 Znojmo |
předseda | Josef Kudrna |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2015 do 1.2.2023 |
Adresa | V Zahradách 148, 66902 Kuchařovice |
IČO: | 45671508 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Kuchařovice-Suchohrdly |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Kuchařovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 10. 1992 |
Sídlo: | 4, Kuchařovice 66902 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |