Myslivecký Spolek Krušnohor Měděnec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký Spolek Krušnohor Měděnec (61345580) je Spolek. Sídlí na adrese 26, 43184 Měděnec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký Spolek Krušnohor Měděnec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký Spolek Krušnohor Měděnec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký Spolek Krušnohor Měděnec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 887 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61345580 | |
Jméno: | Myslivecký Spolek Krušnohor Měděnec | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 26, Měděnec 43184, Česká republika | 16.3.2016 |
---|
místopředseda | Karel Netolička |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2021 |
Adresa | 201, 43183 Výsluní |
člen výboru | Lubomír Danyo |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2021 |
Adresa | Nádražní 212, 43184 Měděnec |
člen výboru | Vladimír Šupa |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2021 |
Adresa | 284, 43155 Radonice |
člen výboru | Milan Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2021 |
Adresa | Pod Skalkou 117, 43151 Klášterec nad Ohří |
předseda | Jan Hašek |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2021 |
Adresa | Nad nemocnicí 1578, 43201 Kadaň |
Člen | Ing. Milan Cimr |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 31.7.2021 |
Adresa | 56, 43987 Očihov |
Člen | Lubomír Danyo |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 31.7.2021 |
Adresa | Nádražní 212, 43184 Měděnec |
Místopředseda | Karel Netolička |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 31.7.2021 |
Adresa | 201, 43183 Výsluní |
Předseda | Jan Hašek |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 31.7.2021 |
Adresa | Nad nemocnicí 1578, 43201 Kadaň |
Finanční hospodář | Josef Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 23.4.2021 |
Adresa | Tyršova 137, 43201 Kadaň |
IČO: | 61345580 |
---|---|
Firma: | Myslivecký Spolek Krušnohor Měděnec |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Měděnec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 10. 1995 |
Sídlo: | 26, Měděnec 43184 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |