Myslivecký spolek Křenice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Křenice (70845328) je Spolek. Sídlí na adrese 14, 34012 Křenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Křenice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Křenice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Křenice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1025 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70845328 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Křenice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Křenice 34012, Česká republika | 11.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Křenice , | 1.1.2014 - 11.11.2015 |
předseda spolku | Vladimír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2023 |
Adresa | Kollárova 360, 34022 Nýrsko |
místopředseda spolku | Ing. Ctirad Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2023 |
Adresa | 229, 33204 Šťáhlavy |
myslivecký hospodář | Ing. Vladimír Kubeš CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2023 |
Adresa | Zelenohorská 1075/90, 32600 Plzeň |
místopředseda spolku | Václav Benda |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 do 21.10.2023 |
Adresa | Hradčany 315, 33901 Chudenice |
myslivecký hospodář | Ing. Vladimír Kubeš CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 21.10.2023 |
Adresa | Zelenohorská 1075/90, 32600 Plzeň |
předseda spolku | Michal Frýba |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 21.10.2023 |
Adresa | 30, 34012 Křenice |
místopředseda spolku | Václav Benda |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 30.7.2021 |
Adresa | Zahradní 258, 33901 Chudenice |
IČO: | 70845328 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Křenice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Křenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 9. 1992 |
Sídlo: | 14, Křenice 34012 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |