Myslivecký spolek Kájov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Kájov (08268045) je Spolek. Sídlí na adrese 14, 38221 Kájov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 2019 Myslivecký spolek Kájov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Kájov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Kájov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 9. 7. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8359 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08268045 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Kájov | |
Právní forma: | Spolek | 9.7.2019 |
Zapsána dne: | 9.7.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Kájov 38221, Česká republika | 9.7.2019 |
---|
předseda | David Ciml |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2019 |
Adresa | 14, 38221 Kájov |
místopředseda | Ing. Ondřej Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2019 |
Adresa | 3, 38221 Kájov |
člen výboru | Pavel Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2019 |
Adresa | Nový Křenov 132, 38221 Kájov |
pokladník | Lukáš Homolka |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2019 |
Adresa | U štěpky 232, 38221 Kájov |
člen výboru | Ing. Václav Velek |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2019 |
Adresa | Školní 112, 38221 Kájov |
člen výboru | František Šetka |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2019 do 14.12.2019 |
Adresa | 85, 38101 Kájov |
pokladník | Lukáš Homolka |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2019 do 15.9.2019 |
Adresa | U štěpky 232, 38221 Kájov |
IČO: | 08268045 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Kájov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Kájov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 7. 2019 |
Sídlo: | 14, Kájov 38221 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |