Myslivecký spolek Hošťata má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Hošťata (47810645) je Spolek. Sídlí na adrese Zemědělská 39/1a, 74706 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Hošťata má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Hošťata nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Hošťata na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2114 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47810645 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Hošťata | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zemědělská 39/1a, Opava 74706, Česká republika | 16.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | U Kašny 11/3, Opava 74795, Česká republika | 19.12.2015 - 16.8.2018 |
Adresa: | , Opava , | 1.1.2014 - 19.12.2015 |
Předseda | Radek Adamčík |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Přerovec 246/2, 74795 Opava |
Místopředseda | Ing. Petr Žůrek |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Ke Strážnici 325/9a, 74795 Opava |
Myslivecký hospodář | Dalibor Kubesa |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Zemědělská 39/1a, 74706 Opava |
Pokladník | Aleš Židek |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Palackého 61, 74791 Štítina |
Jednatel | Bc. Jana Židková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Na Štěpnici 74/9, 74795 Opava |
Předseda | Radomír Kubesa |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | Zemědělská 39/1a, 74706 Opava |
Místopředseda | Přemysl Kulík |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | U Tratě 254/17, 74770 Opava |
Myslivecký hospodář | Václav Žůrek |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | Přerovecká 121/126, 74795 Opava |
Jednatel | Josef Věntus |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | U Kašny 11/3, 74795 Opava |
Pokladník | Aleš Židek |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | Palackého 61, 74791 Štítina |
pokladník | Jana Židková |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 do 16.8.2018 |
Adresa | Na Štěpnici 74/9, 74795 Opava |
myslivecký hospodář | Václav Žůrek |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 do 16.8.2018 |
Adresa | Přerovecká 121/126, 74795 Opava |
místopředseda | Radomír Kubesa |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 do 16.8.2018 |
Adresa | Zemědělská 39/1a, 74706 Opava |
jednatel | Ing. Přemysl Kulík Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 do 16.8.2018 |
Adresa | U Tratě 254/17, 74770 Opava |
předseda | Josef Věntus |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 do 16.8.2018 |
Adresa | U Kašny 11/3, 74795 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 47810645 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Hošťata |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 5. 2. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Zemědělská 39/1, Opava 74706 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Václav Žůrek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Radomír Kubesa |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Přemysl Kulík Ph.D. |
Člen statutárního orgánu: | Josef Věntus |
IČO: | 47810645 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Hošťata |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Podvihov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 2. 1993 |
Sídlo: | Zemědělská 39/1, Opava 74706 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |