Myslivecký spolek Hamry n. S. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Hamry n. S. (43383360) je Spolek. Sídlí na adrese 322, 59101 Hamry nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Hamry n. S. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Hamry n. S. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Hamry n. S. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3385 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43383360 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Hamry n. S. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 322, Hamry nad Sázavou 59101, Česká republika | 21.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Hamry nad Sázavou , | 1.1.2014 - 21.11.2015 |
předseda výboru | Bernard Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2022 |
Adresa | 313, 59101 Hamry nad Sázavou |
Finanční hospodář | Ladislav Kybek |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 |
Adresa | 327, 59101 Hamry nad Sázavou |
Myslivecký hospodář | MVDr. Libor Šikl |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 |
Adresa | 120, 59213 Bohdalov |
Předseda výboru | Jiří Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 do 7.5.2022 |
Adresa | 16, 59211 Sázava |
IČO: | 43383360 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Hamry n. S. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Hamry nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 2. 1993 |
Sídlo: | 322, Hamry nad Sázavou 59101 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |