Myslivecký spolek HABERSKÝ VRCH má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 12, 37384 Lipí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek HABERSKÝ VRCH má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek HABERSKÝ VRCH nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek HABERSKÝ VRCH na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1339 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49012126 | |
Jméno: | Myslivecký spolek HABERSKÝ VRCH | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 12, Lipí 37384, Česká republika | 8.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Lipí , | 1.1.2014 - 8.7.2015 |
předseda výboru | Zdeněk Houška |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 |
Adresa | 52, 37384 Čakov |
místopředseda výboru | Jan Chromý |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 |
Adresa | 22, 37384 Habří |
jednatel výboru | Václav Šturma |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 |
Adresa | 100, 37384 Lipí |
myslivecký hospodář | Josef Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 |
Adresa | 83, 37384 Lipí |
finanční hospodář | Jaroslav Boukalík |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 |
Adresa | 40, 37384 Habří |
předseda výboru | Zdeněk Houška |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2015 do 13.4.2021 |
Adresa | 52, 37384 Čakov |
místopředseda výboru | Jan Chromý |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2015 do 13.4.2021 |
Adresa | 22, 37384 Habří |
jednatel výboru | Václav Šturma |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2015 do 13.4.2021 |
Adresa | 100, 37384 Lipí |
myslivecký hospodář | Josef Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2015 do 13.4.2021 |
Adresa | 83, 37384 Lipí |
finanční hospodář | Jaroslav Boukalík |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2015 do 13.4.2021 |
Adresa | 40, 37384 Habří |
IČO: | 49012126 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek HABERSKÝ VRCH |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Lipí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 3. 1993 |
Sídlo: | 12, Lipí 37384 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |