Myslivecký spolek Frymburk Kejnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Frymburk Kejnice (47731761) je Spolek. Sídlí na adrese Pravdova 1077, 34201 Sušice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Frymburk Kejnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Frymburk Kejnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Frymburk Kejnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1410 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47731761 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Frymburk Kejnice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pravdova 1077, Sušice 34201, Česká republika | 13.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Kejnice , | 1.1.2014 - 13.1.2016 |
Jednatel | Ing. Karel Požárek |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 |
Adresa | náměstí Svobody 1, 34201 Sušice |
Finanční hospodář | Ing. Petr Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 |
Adresa | 30, 34101 Kejnice |
Myslivecký hospodář | Martin Vítovec |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Jeronýmova 339, 34201 Sušice |
Předseda | Radek Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | 47, 34101 Kejnice |
Místopředseda | Ing. František Rejšek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | 62, 34101 Kejnice |
Místopředseda | Radek Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2019 do 26.7.2024 |
Adresa | 47, 34101 Kejnice |
Předseda | Martin Vítovec |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 26.7.2024 |
Adresa | Jeronýmova 339, 34201 Sušice |
Myslivecký hospodář | František Muchna |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2021 do 26.7.2024 |
Adresa | 57, 34101 Nalžovské Hory |
Myslivecký hospodář | Jiří Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 9.11.2020 |
Adresa | Osvobození 990, 34201 Sušice |
Místopředseda | Radek Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2019 do 21.12.2019 |
Adresa | 46, 34101 Kejnice |
Místopředseda | Radek Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 7.12.2019 |
Adresa | 5. května 673, 34201 Sušice |
IČO: | 47731761 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Frymburk Kejnice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Sušice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 4. 1993 |
Sídlo: | Pravdova 1077, Sušice 34201 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |