Myslivecký spolek Dubina má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Dubina (69103453) je Spolek. Sídlí na adrese 3, 39131 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Dubina má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Dubina nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Dubina na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1357 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69103453 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Dubina | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 3, Tábor 39131, Česká republika | 17.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Zahrádka , Česká republika | 1.1.2014 - 17.11.2016 |
Předseda výboru | Jan Samec |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | 3, 39131 Tábor |
Místopředseda výboru | Milan Zápach |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | Kpt. Jaroše 2416, 39003 Tábor |
Myslivecký hospodář | Ing. Martin Říha |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | Ke Chlumu 167, 39003 Tábor |
Jednatel | Jan Březina |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | Tisová 207, 39133 Jistebnice |
Finanční hospodář | Pavel Petr |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | Leskovická 2668/22, 39003 Tábor |
Člen výboru - jednatel | Jan Říha |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2016 do 14.6.2024 |
Adresa | Kamenná 352, 39003 Tábor |
Místopředseda výboru | Milan Zápach |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2016 do 14.6.2024 |
Adresa | Kpt. Jaroše 2416, 39003 Tábor |
Člen výboru - myslivecký hospodář | Ing. Martin Říha |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2016 do 14.6.2024 |
Adresa | Ke Chlumu 167, 39003 Tábor |
Předseda výboru | Jan Samec |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2016 do 14.6.2024 |
Adresa | 3, 39131 Tábor |
Člen výboru - pokladník | Pavel Petr |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2020 do 14.6.2024 |
Adresa | Leskovická 2668/22, 39003 Tábor |
Člen výboru - pokladník | Pavel Petr |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2016 do 11.9.2020 |
Adresa | Průmyslová 452, 39102 Planá nad Lužnicí |
IČO: | 69103453 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Dubina |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 3. 1993 |
Sídlo: | 3, Tábor 39131 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |