Myslivecký spolek Držkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Držkov (43257623) je Spolek. Sídlí na adrese 152, 46824 Držkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Držkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Držkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Držkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 934 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43257623 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Držkov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 152, Držkov 46824, Česká republika | 13.1.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 227, Držkov 46824, Česká republika | 1.1.2014 - 13.1.2022 |
Místopředseda | Martin Svárovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 |
Adresa | Raisova 306, 46841 Tanvald |
Střelecký referent | Tomáš Kotrba |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 |
Adresa | Vlaštovčí 3606/33, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Luděk Röschenthaler |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 |
Adresa | 213, 46824 Držkov |
Finanční hospodář | Josef Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 |
Adresa | 219, 46824 Držkov |
Myslivecký hospodář | Jiří Skrbek |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 |
Adresa | 255, 46824 Držkov |
Předseda | Martin Kostečka |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2022 |
Adresa | 152, 46824 Držkov |
Předseda | Josef Pivrnec |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 do 13.1.2022 |
Adresa | 227, 46824 Držkov |
Střelecký referent | Tomáš Kotrba |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2016 do 6.8.2020 |
Adresa | Vlaštovčí 3606/33, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Luděk Röschenthaler |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2016 do 6.8.2020 |
Adresa | 213, 46824 Držkov |
Místopředseda | Martin Svárovský |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2016 do 6.8.2020 |
Adresa | Raisova 306, 46841 Tanvald |
Myslivecký hospodář | Jiří Skrbek |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2016 do 6.8.2020 |
Adresa | 255, 46824 Držkov |
Finanční hospodář | Josef Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2016 do 6.8.2020 |
Adresa | 219, 46824 Držkov |
Předseda | Josef Pivrnec |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2016 do 6.8.2020 |
Adresa | 227, 46824 Držkov |
IČO (identifikační číslo): | 43257623 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Držkov |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 1. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 227, Držkov 46824 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 1. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 1. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Kotrba |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Luděk Röschenthaler |
Člen statutárního orgánu: | Martin Svárovský |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Skrbek |
Člen statutárního orgánu: | Josef Dostál |
Člen statutárního orgánu: | Josef Pivrnec |
IČO: | 43257623 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Držkov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Držkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 2. 1994 |
Sídlo: | 152, Držkov 46824 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |