Myslivecký spolek Doubrava Vrdy z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Doubrava Vrdy z. s. (49541153) je Spolek. Sídlí na adrese Nová 198, 28571 Vrdy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Doubrava Vrdy z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Doubrava Vrdy z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Doubrava Vrdy z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3627 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49541153 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Doubrava Vrdy z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nová 198, Vrdy 28571, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Václav Fryč |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 |
Adresa | Čáslavská 29, 28571 Vrdy |
Místopředseda a finanční hospodář | Josef Vraný |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2020 |
Adresa | Zbyslavská 169, 28571 Vrdy |
Člen výboru | Stanislav Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2020 |
Adresa | Červenomlýnská 209, 28571 Vrdy |
pokladník | Ladislav Polák |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 11.11.2020 |
Adresa | Jiráskova 112, 28601 Vrdy |
člen výboru | Josef Heřmánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 11.11.2020 |
Adresa | J. Wolkra 121, 28601 Vrdy |
místopředseda | Zdeněk Průša |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 11.11.2020 |
Adresa | Pod Vinicí 244, 28601 Vrdy |
jednatel | Jaroslav Vančura |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 11.11.2020 |
Adresa | Kosmonautů 221, 28571 Vrdy |
IČO: | 49541153 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Doubrava Vrdy z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Vrdy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 7. 1992 |
Sídlo: | Nová 198, Vrdy 28571 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |