Myslivecký spolek Dolek Rokytnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Dolek Rokytnice (47858010) je Spolek. Sídlí na adrese 368, 75104 Rokytnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Dolek Rokytnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Dolek Rokytnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Dolek Rokytnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1851 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47858010 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Dolek Rokytnice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 368, Rokytnice 75104, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Myslivecký hospodář | Petr Bouchal |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | K Nadjezdu 87/1, 75002 Přerov |
Člen výboru | Ladislav Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | 39, 78357 Tršice |
Člen výboru | Zdeněk Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | 50, 75104 Rokytnice |
Člen výboru | MUDr. Jiří Knott |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | Komenského 479, 75103 Brodek u Přerova |
Pokladník | Jan Vondra |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | Na Trávníčku 143/8, 75002 Přerov |
Předseda výboru | Ing. Jaroslav Mackovík |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | 2, 75103 Císařov |
Člen výboru | Ing. Jaroslav Mackovík |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2023 |
Adresa | Budovatelů 1235/4, 75002 Přerov |
Člen výboru | Ing. Jaroslav Mackovík |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 do 3.6.2023 |
Adresa | 2, 75103 Císařov |
Člen výboru | Jaroslav Zlámal |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 12.8.2020 |
Adresa | Brodecká 60, 78375 Dub nad Moravou |
Člen výboru | Ladislav Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 12.8.2020 |
Adresa | 39, 78357 Tršice |
Člen výboru | Zdeněk Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 12.8.2020 |
Adresa | 50, 75104 Rokytnice |
Předseda výboru | Ing. Jaroslav Mackovík |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 12.8.2020 |
Adresa | 2, 75103 Císařov |
Místopředseda výboru | MUDr. Jiří Knott |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 12.8.2020 |
Adresa | Komenského 479, 75103 Brodek u Přerova |
Pokladník | Jan Vondra |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 12.8.2020 |
Adresa | Na Trávníčku 143/8, 75002 Přerov |
Myslivecký hospodář | Petr Bouchal |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 12.8.2020 |
Adresa | K Nadjezdu 87/1, 75002 Přerov |
IČO: | 47858010 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Dolek Rokytnice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Rokytnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 10. 1992 |
Sídlo: | 368, Rokytnice 75104 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |