Myslivecký spolek Daníž má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Daníž (45669457) je Spolek. Sídlí na adrese Farní 84, 66902 Hnanice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Daníž má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Daníž nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Daníž na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2544 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45669457 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Daníž | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Farní 84, Hnanice 66902, Česká republika | 8.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 150, Dyjákovičky 66902, Česká republika | 20.1.2016 - 8.6.2021 |
Adresa: | , Chvalovice , | 1.1.2014 - 20.1.2016 |
předseda | Luboš Cholasta |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2018 |
Adresa | Farní 84, 66902 Hnanice |
místopředseda | Ing. Josef Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2021 |
Adresa | Na Vinici 338, 67125 Hodonice |
myslivecký hospodář | David Koza |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 |
Adresa | Okružní 9, 66902 Hnanice |
finanční hospodář | Josef Albert |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2023 |
Adresa | Panská 459, 67125 Hodonice |
jednatel | Jiří Holčapek |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2021 |
Adresa | 224, 66902 Dyjákovičky |
finanční hospodář | Josef Albert |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 do 1.7.2023 |
Adresa | Panská 153, 67125 Hodonice |
jednatel | Zdeňka Zapletalová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 3.11.2021 |
Adresa | Březová 130, 66902 Hnanice |
místopředseda | František Martinák |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 8.6.2021 |
Adresa | 150, 66902 Dyjákovičky |
jednatel | Zdeňka Zapletalová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2020 do 23.10.2020 |
Adresa | Březová 3, 66902 Hnanice |
jednatel | Zdeňka Kořínková |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 do 21.10.2020 |
Adresa | Březová 3, 66902 Hnanice |
předseda | Luboš Cholasta |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2018 do 3.11.2018 |
Adresa | 448, 67122 Šatov |
předseda | Jaroslav Záloha |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 do 21.9.2018 |
Adresa | 184, 67122 Šatov |
předseda | Matěj Nehybka |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 3.8.2016 |
Adresa | 30, 66902 Havraníky |
jednatel | Josef Albert |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 3.8.2016 |
Adresa | Panská 153, 67125 Hodonice |
finanční hospodář | František Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 3.8.2016 |
Adresa | 19, 66902 Dyjákovičky |
myslivecký hospodář | Petr Schmuttermeier |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 3.8.2016 |
Adresa | 471, 67122 Šatov |
IČO: | 45669457 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Daníž |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Hnanice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 8. 1992 |
Sídlo: | Farní 84, Hnanice 66902 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |