Myslivecký spolek COTKYTLE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek COTKYTLE (47499095) je Spolek. Sídlí na adrese 3, 56132 Cotkytle. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek COTKYTLE má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek COTKYTLE nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek COTKYTLE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1845 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47499095 | |
Jméno: | Myslivecký spolek COTKYTLE | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 3, Cotkytle 56132, Česká republika | 15.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Cotkytle 56132, Česká republika | 1.1.2014 - 15.1.2016 |
finanční hospodář | Jindřich Purkert |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 |
Adresa | 2, 56301 Horní Třešňovec |
Předseda | Jan Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 |
Adresa | Humenec 1993/23, 78901 Zábřeh |
Myslivecký hospodář | Mojmír Jureček |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | 120, 56132 Cotkytle |
Myslivecký hospodář | Mojmír Jureček |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 do 1.6.2022 |
Adresa | 160, 56132 Cotkytle |
Myslivecký hospodář | Mojmír Jureček |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 20.12.2018 |
Adresa | 31, 56132 Cotkytle |
IČO: | 47499095 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek COTKYTLE |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Cotkytle |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 4. 1993 |
Sídlo: | 3, Cotkytle 56132 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |