Myslivecký spolek Čenkov-Růžená má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Čenkov-Růžená (47367610) je Spolek. Sídlí na adrese 7, 58901 Růžená. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Čenkov-Růžená má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Čenkov-Růžená nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Čenkov-Růžená na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2627 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47367610 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Čenkov-Růžená | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 7, Růžená 58901, Česká republika | 27.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Čenkov-Růžená , | 1.1.2014 - 27.10.2015 |
člen výboru | František Poláček |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2024 |
Adresa | 282, 58845 Dolní Cerekev |
člen výboru | Bc. Radomír Pávek |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2024 |
Adresa | Selská 831/17, 58901 Třešť |
člen výboru | Zdeněk Kimlíček |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2024 |
Adresa | 28, 58901 Růžená |
člen výboru | Ing. Zdeněk Pittner |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2024 |
Adresa | Nerudova 1124/2, 58901 Třešť |
finanční hospodář | František Mifka |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2020 |
Adresa | 77, 58901 Růžená |
místopředseda výboru | Zdeněk Kimlíček |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2020 do 30.1.2024 |
Adresa | 28, 58901 Růžená |
jednatel | Ing. Zdeněk Pittner |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2020 do 30.1.2024 |
Adresa | Nerudova 1124/2, 58901 Třešť |
myslivecký hospodář | Jaroslav Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2020 do 30.1.2024 |
Adresa | Vančurova 1022/28, 58901 Třešť |
předseda výboru | Luboš Mezera |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2020 do 30.1.2024 |
Adresa | 84, 58901 Růžená |
Myslivecký hospodář | František Poledna |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 4.12.2020 |
Adresa | 7, 58901 Třešť |
Jednatel | Václav Jokl |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 4.12.2020 |
Adresa | 46, 58901 Třešť |
Místopředseda | Bc. Radomír Pávek |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 4.12.2020 |
Adresa | Selská 831/17, 58901 Třešť |
Finanční hospodář | František Jirák |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 4.12.2020 |
Adresa | 13, 58901 Růžená |
Předseda | Josef Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 4.12.2020 |
Adresa | Národ. odboje 1196/27, 58901 Třešť |
Finanční hospodář | František Jirák |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2020 do 4.12.2020 |
Adresa | 13, 58901 Růžená |
IČO: | 47367610 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Čenkov-Růžená |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Růžená |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 10. 1992 |
Sídlo: | 7, Růžená 58901 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |