Myslivecký spolek Čeladná má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 585, 73912 Čeladná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Čeladná má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Čeladná nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Čeladná na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2006 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48771821 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Čeladná | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 585, Čeladná 73912, Česká republika | 7.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 585, Čeladná 73912, Česká republika | 1.1.2014 - 7.8.2015 |
Předseda výboru | Eduard Čajánek |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2024 |
Adresa | 560, 73912 Čeladná |
Místopředseda výboru | Vladislav Bednárský |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2024 |
Adresa | 605, 73912 Čeladná |
Finanční hospodář | Oldřich Vašut |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2024 |
Adresa | 77, 73912 Čeladná |
Myslivecký hospodář | Tomáš Hikl |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2024 |
Adresa | 160, 73912 Čeladná |
Jednatel | Jiří Kurečka |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2024 |
Adresa | 235, 73912 Čeladná |
předseda výboru | Eduard Čajánek |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 do 27.2.2024 |
Adresa | 560, 73912 Čeladná |
místopředseda výboru | Vladislav Bednárský |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 do 27.2.2024 |
Adresa | 605, 73912 Čeladná |
finanční hospodář | Oldřich Vašut |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 do 27.2.2024 |
Adresa | 77, 73912 Čeladná |
jednatel | Tomáš Hikl |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 do 27.2.2024 |
Adresa | 160, 73912 Čeladná |
myslivecký hospodář | Jan Vašut |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 do 27.2.2024 |
Adresa | Hlavní třída 896/4, 70800 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 48771821 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Čeladná |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 1. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 585, Čeladná 73912 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Oldřich Vašut |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Hikl |
Člen statutárního orgánu: | Eduard Čajánek |
Člen statutárního orgánu: | Vladislav Bednárský |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Kurečka |
IČO: | 48771821 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Čeladná |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Čeladná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 4. 1993 |
Sídlo: | 585, Čeladná 73912 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |