Myslivecký spolek Buková, Veselí nad Moravou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 451, 69801 Veselí nad Moravou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Buková, Veselí nad Moravou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Buková, Veselí nad Moravou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Buková, Veselí nad Moravou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2536 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47895322 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Buková, Veselí nad Moravou | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 451, Veselí nad Moravou 69801, Česká republika | 22.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na drahách 438, Veselí nad Moravou 69801, Česká republika | 1.1.2014 - 22.8.2015 |
myslivecký hospodář | Radim Galuška |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | Kovářská 298, 69801 Veselí nad Moravou |
jednatel | Aleš Ivánek |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | V Dědině 15, 69801 Veselí nad Moravou |
finanční hospodář | Klára Roušová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | Lány 1176, 69801 Veselí nad Moravou |
místopředseda | Zbyněk Ivánek |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | Na Hrázi 106, 69801 Veselí nad Moravou |
předseda | Richard Zubatý |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | Na drahách 438, 69801 Veselí nad Moravou |
finanční hospodář | Klára Roušová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 do 23.3.2023 |
Adresa | Lány 1176, 69801 Veselí nad Moravou |
místopředseda | Zbyněk Ivánek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 23.3.2023 |
Adresa | Na Hrázi 106, 69801 Veselí nad Moravou |
jednatel | Aleš Ivánek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 23.3.2023 |
Adresa | V Dědině 15, 69801 Veselí nad Moravou |
myslivecký hospodář | Radim Galuška |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 23.3.2023 |
Adresa | Kovářská 298, 69801 Veselí nad Moravou |
předseda | Richard Zubatý |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 23.3.2023 |
Adresa | Na drahách 438, 69801 Veselí nad Moravou |
finanční hospodář | Libor Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 28.7.2021 |
Adresa | Drahy 91, 69801 Veselí nad Moravou |
předseda | Josef Radosta |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | Stojanova 1538, 69801 Veselí nad Moravou |
myslivecký hospodář | Radim Galuška |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | Kovářská 298, 69801 Veselí nad Moravou |
místopředseda | Radek Musil |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | Hutník 1427, 69801 Veselí nad Moravou |
finanční hospodář | Libor Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | Drahy 91, 69801 Veselí nad Moravou |
jednatel | Aleš Ivánek |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | V Dědině 15, 69801 Veselí nad Moravou |
finanční hospodář | Libor Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | Drahy 91, 69801 Veselí nad Moravou |
myslivecký hospodář | Radim Galuška |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | Kovářská 298, 69801 Veselí nad Moravou |
jednatel | Aleš Ivánek |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | V Dědině 15, 69801 Veselí nad Moravou |
místopředseda | Radek Musil |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | Hutník 1427, 69801 Veselí nad Moravou |
předseda | Josef Radosta |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 27.4.2018 |
Adresa | Stojanova 1538, 69801 Veselí nad Moravou |
IČO: | 47895322 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Buková, Veselí nad Moravou |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Veselí nad Moravou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 9. 1992 |
Sídlo: | 451, Veselí nad Moravou 69801 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |