Myslivecký spolek Bor Dolní Kalná má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Bor Dolní Kalná (47465409) je Spolek. Sídlí na adrese 64, 54374 Dolní Kalná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Bor Dolní Kalná má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Bor Dolní Kalná nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Bor Dolní Kalná na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1063 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47465409 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Bor Dolní Kalná | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 64, Dolní Kalná 54374, Česká republika | 17.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 17, Dolní Kalná 54371, Česká republika | 1.1.2014 - 17.10.2015 |
Předseda výboru | Jiří Mašín |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2024 |
Adresa | Terronská 813/31, 16000 Praha |
Místopředseda výboru | Lukáš Strnádek |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2024 |
Adresa | 48, 54374 Dolní Kalná |
Jednatelka | Miluše Klůzová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2024 |
Adresa | 190, 54374 Dolní Kalná |
Finanční hospodář | Jan Kalenský |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2024 |
Adresa | 96, 54374 Dolní Kalná |
Myslivecký hospodář | Petr Matucha |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2024 |
Adresa | 192, 54374 Dolní Kalná |
Finanční hospodář | Jan Kalenský |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2020 do 4.1.2024 |
Adresa | 96, 54374 Dolní Kalná |
Myslivecký hospodář | Petr Matucha |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2015 do 4.1.2024 |
Adresa | 192, 54374 Dolní Kalná |
Místopředseda výboru | Vlastislav Korda |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2015 do 4.1.2024 |
Adresa | 17, 54371 Dolní Kalná |
Jednatel | Arnošt Kalenský |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2015 do 4.1.2024 |
Adresa | 69, 54374 Dolní Kalná |
Předseda výboru | Jiří Mašín |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2015 do 4.1.2024 |
Adresa | Terronská 813/31, 16000 Praha |
Finanční hospodář | Petr Imlauf |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2015 do 15.4.2020 |
Adresa | 159, 54374 Dolní Kalná |
IČO (identifikační číslo): | 47465409 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Bor Dolní Kalná |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 15. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 64, Dolní Kalná 54374 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Matucha |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vlastislav Korda |
Člen statutárního orgánu: | Arnošt Kalenský |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Mašín |
Člen statutárního orgánu: | Jan Kalenský |
IČO: | 47465409 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Bor Dolní Kalná |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Dolní Kalná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 1. 1993 |
Sídlo: | 64, Dolní Kalná 54374 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |