Myslivecký spolek Benátky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Benátky (49324161) je Spolek. Sídlí na adrese 19, 57001 Benátky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Benátky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Benátky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Benátky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1820 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49324161 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Benátky | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 19, Benátky 57001, Česká republika | 8.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 33, Benátky 57001, Česká republika | 1.1.2014 - 8.12.2015 |
předseda spolku | Jaromír Horák |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2023 |
Adresa | 107, 57001 Benátky |
myslivecký hospodář a jednatel | Ing. Jan Štěpina |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2023 |
Adresa | 19, 50316 Dolní Přím |
pokladník | Miroslav Andrs |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2023 |
Adresa | 33, 57001 Benátky |
myslivecký hospodář | Zdeněk Laštovica |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 22.6.2023 |
Adresa | Zahájská 106, 57001 Litomyšl |
pokladník | Miroslav Andrs |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 22.6.2023 |
Adresa | 33, 57001 Benátky |
předseda spolku | Jaromír Horák |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 22.6.2023 |
Adresa | 107, 57001 Benátky |
IČO: | 49324161 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Benátky |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Benátky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 3. 1993 |
Sídlo: | 19, Benátky 57001 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |