Myslivecký spolek Baška má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Baška (48771945) je Spolek. Sídlí na adrese 36, 73901 Baška. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Baška má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Baška nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Baška na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2306 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48771945 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Baška | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 36, Baška 73901, Česká republika | 23.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Hodoňovice 56 /František Zboch/ , | 1.1.2014 - 23.1.2016 |
myslivecký hospodář | Mgr. Daniel Kmošťák |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2016 |
Adresa | Střelniční 2126, 73801 Frýdek-Místek |
člen | František Slepánek |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2016 |
Adresa | Janáčkova 404, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Předseda a finanční hospodář | Zdeněk Ferenc |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | Vratimovská 97, 73934 Václavovice |
místopředseda | Ing. Martin Mati |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2024 |
Adresa | 228, 73951 Horní Domaslavice |
Člen | Vladimír Mojžíšek |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2019 |
Adresa | 465, 73901 Baška |
Předseda a finanční hospodář | Zdeněk Ferenc |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2019 do 14.2.2024 |
Adresa | Oty Synka 1849/27, 70800 Ostrava |
místopředseda | Ing. Martin Mati |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2016 do 10.1.2024 |
Adresa | Bahno-Příkopy 2305, 73801 Frýdek-Místek |
finanční hospodář | Zdeněk Ferenc |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2016 do 15.1.2019 |
Adresa | Oty Synka 1849/27, 70800 Ostrava |
předseda | František Zboch |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2016 do 6.11.2018 |
Adresa | 56, 73901 Baška |
IČO (identifikační číslo): | 48771945 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Baška |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 1. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 36, Baška 73901 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Daniel Kmošťák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | František Slepánek |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Mojžíšek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Mati |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Ferenc |
IČO: | 48771945 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Baška |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Baška |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 4. 1993 |
Sídlo: | 36, Baška 73901 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |