Myslivecké sdružení Šumvald z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecké sdružení Šumvald z.s. (48807095) je Spolek. Sídlí na adrese 17, 78385 Šumvald. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecké sdružení Šumvald z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecké sdružení Šumvald z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecké sdružení Šumvald z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2353 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48807095 | |
Jméno: | Myslivecké sdružení Šumvald z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 17, Šumvald 78385, Česká republika | 17.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 22, Šumvald 78385, Česká republika | 1.1.2014 - 17.12.2015 |
Jednatel | Leona Doleželová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2023 |
Adresa | 108, 78385 Šumvald |
Předseda | Roman Poštulka |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | 23, 78385 Šumvald |
Místopředseda | Břetislav Hajduk |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | 57, 78385 Šumvald |
Myslivecký hospodář | Ing. Leo Maitner |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | 5, 78385 Šumvald |
Finanční hospodář | Tomáš Hrabáček |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | 51, 78385 Šumvald |
Jednatel | Leona Hrabáčková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2023 do 13.9.2023 |
Adresa | 51, 78385 Šumvald |
místopředseda | Břetislav Hajduk |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2022 do 15.6.2023 |
Adresa | 57, 78385 Šumvald |
finanční hospodář | Tomáš Hrabáček |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2022 do 15.6.2023 |
Adresa | 51, 78385 Šumvald |
myslivecký hospodář | Ing. Leo Maitner |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2022 do 15.6.2023 |
Adresa | 5, 78385 Šumvald |
jednatel | Ing. Miloslav Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2022 do 15.6.2023 |
Adresa | 284, 78385 Šumvald |
předseda | Roman Poštulka |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2022 do 15.6.2023 |
Adresa | 23, 78385 Šumvald |
předseda | Roman Poštulka |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2021 do 17.8.2022 |
Adresa | 23, 78385 Šumvald |
jednatel | Ing. Miloslav Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 17.8.2022 |
Adresa | 284, 78385 Šumvald |
finanční hospodář | Ing. Leo Maitner |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 17.8.2022 |
Adresa | 5, 78385 Šumvald |
místopředseda | Břetislav Hajduk |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 17.8.2022 |
Adresa | 57, 78385 Šumvald |
myslivecký hospodář | Ing. František Krestýn |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 17.8.2022 |
Adresa | 71, 78385 Šumvald |
předseda | Roman Poštulka |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 13.10.2021 |
Adresa | Za Penzionem 1273/14, 78985 Mohelnice |
IČO: | 48807095 |
---|---|
Firma: | Myslivecké sdružení Šumvald z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Šumvald |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 4. 1993 |
Sídlo: | 17, Šumvald 78385 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |