Myslivecké sdružení Racek Pustějov, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 37, 74243 Pustějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecké sdružení Racek Pustějov, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecké sdružení Racek Pustějov, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecké sdružení Racek Pustějov, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1802 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48430323 | |
Jméno: | Myslivecké sdružení Racek Pustějov, z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 37, Pustějov 74243, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Místopředseda výboru | Michal Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2023 |
Adresa | 46, 34201 Dlouhá Ves |
Člen výboru | Ladislav Raffai |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2023 |
Adresa | 52, 74231 Starý Jičín |
předseda výboru | Daniel Raffai |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | 251, 74243 Pustějov |
místopředseda výboru | Pavel Krečmer |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 do 4.2.2023 |
Adresa | 393, 74254 Bartošovice |
člen výboru | Václav Palata Mgr. |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 do 4.2.2023 |
Adresa | 101, 74243 Pustějov |
Předseda výboru | Ladislav Raffai |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 28.7.2020 |
Adresa | 52, 74231 Starý Jičín |
Člen výboru | Libor Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 28.7.2020 |
Adresa | Budovatelská 764, 74213 Studénka |
Místopředseda výboru | Pavel Černoch |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 28.7.2020 |
Adresa | 54, 74254 Bartošovice |
IČO: | 48430323 |
---|---|
Firma: | Myslivecké sdružení Racek Pustějov, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Pustějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1993 |
Sídlo: | 37, Pustějov 74243 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |