MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NOVÁ JEZERKA JESENICE - CHOTĚŠOV z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NOVÁ JEZERKA JESENICE - CHOTĚŠOV z.s. (01573390) je Spolek. Sídlí na adrese Mírové náměstí 368, 27033 Jesenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NOVÁ JEZERKA JESENICE - CHOTĚŠOV z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NOVÁ JEZERKA JESENICE - CHOTĚŠOV z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NOVÁ JEZERKA JESENICE - CHOTĚŠOV z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 25613 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01573390 | |
Jméno: | MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NOVÁ JEZERKA JESENICE - CHOTĚŠOV z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mírové náměstí 368, Jesenice 27033, Česká republika | 9.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Žatecká 237, Jesenice 27033, Česká republika | 17.12.2015 - 9.6.2023 |
Adresa: | Plzeňská 219, Jesenice 27033, Česká republika | 1.1.2014 - 17.12.2015 |
předseda výboru | Antonín Vopat |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 |
Adresa | Žatecká 237, 27033 Jesenice |
místopředseda výboru | Jiří Klementovič |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 |
Adresa | Plzeňská 219, 27033 Jesenice |
finanční hospodář | Ing Vlastislav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 |
Adresa | Školní 389, 27033 Jesenice |
hospodář | Miroslav Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 |
Adresa | 55, 27034 Všesulov |
člen výboru | Pavel Šrédl |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 |
Adresa | Školní 390, 27033 Jesenice |
IČO: | 01573390 |
---|---|
Firma: | MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NOVÁ JEZERKA JESENICE - CHOTĚŠOV z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Jesenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 4. 2013 |
Sídlo: | Žatecká 237, Jesenice 27033 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |