Myslivecké sdružení Netín, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecké sdružení Netín, z.s. (43382916) je Spolek. Sídlí na adrese 11, 59444 Netín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecké sdružení Netín, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecké sdružení Netín, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecké sdružení Netín, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3413 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43382916 | |
Jméno: | Myslivecké sdružení Netín, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 11, Netín 59444, Česká republika | 20.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 100, Netín 59444, Česká republika | 1.1.2014 - 20.4.2016 |
Člen výboru | Ing. Marcela Vančurová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2024 |
Adresa | 99, 59444 Netín |
Předseda výboru | Jiří Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 |
Adresa | 99, 59444 Netín |
Místopředseda výboru | Libor Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 |
Adresa | Jungmannova 643/25, 66451 Šlapanice |
Pokladník | Mgr. Leoš Havlát |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 |
Adresa | Ve Vilách 816/10, 59401 Velké Meziříčí |
Myslivecký hospodář | Zdeněk Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 |
Adresa | 76, 59442 Blízkov |
Člen výboru | Ing. Marcela Smejkalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 do 29.5.2024 |
Adresa | 99, 59444 Netín |
předseda výboru | Jiří Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2021 do 10.6.2023 |
Adresa | 99, 59444 Netín |
místopředseda výboru | Libor Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2021 do 10.6.2023 |
Adresa | Jungmannova 643/25, 66451 Šlapanice |
myslivecký hospodář | Zdeněk Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2021 do 10.6.2023 |
Adresa | 76, 59442 Blízkov |
pokladník | Ing. Antonín Havlát |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2021 do 10.6.2023 |
Adresa | Ve Vilách 816/10, 59401 Velké Meziříčí |
člen výboru | Karel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2021 do 10.6.2023 |
Adresa | 52, 59444 Zadní Zhořec |
IČO (identifikační číslo): | 43382916 |
---|---|
Jméno: | Myslivecké sdružení Netín, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 26. 2. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 11, Netín 59444 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Leoš Havlát |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Smejkal |
Člen statutárního orgánu: | Libor Soukup |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Smejkal |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marcela Vančurová |
IČO: | 43382916 |
---|---|
Firma: | Myslivecké sdružení Netín, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Netín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 2. 1993 |
Sídlo: | 11, Netín 59444 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |